이사장 |
주은영 |
여 |
75세 |
2018.12.03~2023.12.02 |
전, 한국걸스카우트연맹 대구연맹장 |
X |
- |
이사 |
정창주 |
남 |
66세 |
2017.08.25~2022.08.24 |
현, 구미대학교 총장 |
X |
교육 |
이사 |
안영태 |
남 |
55세 |
2022.02.28~2027.02.27 |
|
X |
- |
이사 |
박경아 |
여 |
47세 |
2017.11.06~2022.11.05 |
- 현, 구미시립노인요양병원 원장
- 전, 대구 파티마병원 재활의학과 과장
- 대구의료원 재활의학과 과장
|
X |
- |
이사 |
김근태 |
남 |
54세 |
2017.08.25~2022.08.24 |
|
X |
- |
이사 |
김영숙 |
여 |
79세 |
2017.11.06~2022.11.05 |
- 전, 화랑교육원 장학사
- 전, 한국걸스카우트연맹 대구연맹장
|
X |
교육 |
이사 |
김완준 |
남 |
71세 |
2017.07.17~2022.07.16 |
- 전, 경주예술의전당 관장
- 전, 계명아트센터 관장
- 전, 계명대학교 교수
|
X |
교육/개방 |
이사 |
김도현 |
남 |
48세 |
2017.07.17~2022.07.16 |
|
X |
교육/개방 |
감 사 |
이연주 |
남 |
68세 |
2020.04.07~2023.04.06 |
|
X |
- |
감 사 |
박찬우 |
남 |
49세 |
2022.01.12∼2025.01.11 |
- 현, 세진회계법인 공인회계사(이사)
- 전, 지에스어소시에이츠(유) 상무이사
|
X |
개방감사 |